TORRA SORRIBES MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de TORRA SORRIBES MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORRA SORRIBES MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAL TOMEU SL | Administrador Solidario | 06/11/2012 |
VINCULACIONES DE TORRA SORRIBES MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRA SORRIBES MIGUEL ANGEL
Empresa: MOVEMBE SL
Liquidador
- Pujol Rius Ricard
- Torra Mateu Ramon
- Torra Sorribes Jordi
- Torra Sorribes Llorenc
- Torra Sorribes Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225 , F 199, S 8, H L 24391, I/A 3 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-25
Empresa: MOVEMBE SL
Liquidador
- Pujol Rius Ricard
- Torra Mateu Ramon
- Torra Sorribes Jordi
- Torra Sorribes Llorenc
- Torra Sorribes Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225 , F 199, S 8, H L 24391, I/A 2 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-25
Empresa: MOVEMBE SL
Consejero
- Pujol Rius Ricard
- Torra Mateu Ramon
- Torra Sorribes Jordi
- Torra Sorribes Llorenc
- Torra Sorribes Miguel Angel
Presidente
- Torra Sorribes Miguel Angel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225 , F 199, S 8, H L 24391, I/A 2 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-25
Empresa: CAL TOMEU SL
Administrador Solidario
- Torra Sorribes Llorenc
- Torra Sorribes Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 282 , F 31, S 8, H L 5238, I/A 4 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-25
Empresa: MOVEMBE SL
Consejero
- Pujol Rius Ricard
- Torra Mateu Ramon
- Torra Sorribes Jordi
- Torra Sorribes Llorenc
- Torra Sorribes Miguel Angel
Presidente
- Torra Sorribes Miguel Angel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225 , F 189, S 8, H L 24391, I/A 1 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-25
Información de TORRA SORRIBES MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de TORRA SORRIBES MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRA SORRIBES MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos