TORRA SEGUES CRISTOBAL
Informe ejecutivo de TORRA SEGUES CRISTOBAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRA SEGUES CRISTOBAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIRELLI NEUMATICOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/12/2023 | |
NEUMATICOS ARCO IRIS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/11/2020 | |
EURO DRIVER CAR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/05/2020 | |
TYRE & FLEET SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/12/2019 | |
TYRE & FLEET SL | Apoderado Solidario | 17/12/2019 | |
PIRELLI NEUMATICOS SA | Apoderado Solidario | 14/11/2016 | |
PROMETEON TYRE GROUP ESPAÑA Y PORTUGAL SL | Apoderado Solidario | 19/07/2016 | |
TYRE & FLEET SL | Apoderado Solidario | 15/12/2014 | |
OMNIA MOTOR SA | Apoderado Solidario | 05/12/2013 | |
PIRELLI NEUMATICOS SA | Apoderado Solidario | 14/11/2013 |
VINCULACIONES DE TORRA SEGUES CRISTOBAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRA SEGUES CRISTOBAL
Empresa: PIRELLI NEUMATICOS SA
Apoderado General
Apoderado Mancomunado Solidario
- Tirri Alessandro
- Torra Segues Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10393, L 7674, F 37, S 8, H V 178899, I/A 40 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-46
Empresa: PIRELLI NEUMATICOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Agudo Purificacion
- Espejo Jaimes Katherine
- Espejo Jaimes Katherine
- Recasens Flores Alejandro
- Torra Segues Cristobal
Apoderado Mancomunado
- Torra Segues Cristobal
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10393, L 7674, F 37, S 8, H V 178899, I/A 40 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-46
Empresa: PIRELLI NEUMATICOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Torra Segues Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10393, L 7674, F 35, S 8, H V 178899, I/A 38 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-46
Empresa: PIRELLI NEUMATICOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10393, L 7674, F 33, S 8, H V 178899, I/A 30 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-46
Empresa: NEUMATICOS ARCO IRIS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Torra Segues Cristobal
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10849, L 8128, F 41, S 8, H V 193671, I/A 3 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-46
Empresa: PIRELLI NEUMATICOS SA
Apoderado
- Torra Segues Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10393, L 7674, F 32, S 8, H V 178899, I/A 27 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-46
Empresa: PIRELLI NEUMATICOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Agudo Purificacion
- Espejo Jaimes Katherine
- Prieto Ramos Roberto Jose
- Torra Segues Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10393, L 7674, F 24, S 8, H V 178899, I/A 17 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-46
Empresa: EURO DRIVER CAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arno Bellido Jose Ramon
- Espejo Jaimes Katherine
- Pallares Balasch David
- Torra Segues Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10477, L 7758, F 64, S 8, H V 181220, I/A 8 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-46
Empresa: TYRE & FLEET SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Agudo Purificacion
- Espejo Jaimes Katherine
- Torra Segues Cristobal
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10403, L 7684, F 164, S 8, H V 179116, I/A 4 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-46
Empresa: PIRELLI NEUMATICOS SA
Apoderado
- Ballista Elena
- De Ambrogio Daniele Antonio Erasmo
- De Ambrogio Daniele Antonio Erasmo
- Fradejas Nadal Javier
- Fradejas Nadal Javier
- Gubert Visellach Carlos
- Pallares Balasch David
- Pedre O Egea Miguel Angel
- Pedre O Egea Miguel Angel
- Recasens Flores Alejandro
- Recasens Flores Alejandro
- Torra Segues Cristobal
- Torra Segues Cristobal
- Vega Moron Jose Miguel
- Vega Moron Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10393, L 7674, F 17, S 8, H V 178899, I/A 5 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-46
VER MAS ACTOS
Información de TORRA SEGUES CRISTOBAL
Mostramos los datos de TORRA SEGUES CRISTOBAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRA SEGUES CRISTOBAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos