TORQUEMADA BOTO MONTSERRAT
Informe ejecutivo de TORQUEMADA BOTO MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORQUEMADA BOTO MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOLDING ANZORENA SL | Administrador Solidario | 10/02/2022 | |
PARADISE TARGET SL | Administrador Solidario | 10/02/2022 | |
HOSTELERIA ALEMANA SA | Presidente | 03/06/2021 | |
HOSTELERIA ALEMANA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 07/02/2018 | |
HOSTELERIA ALEMANA SA | Consejero | 07/02/2018 | |
HOSTELERIA ALEMANA SA | Apoderado Solidario | 22/02/2017 | |
SWIDER SL | Apoderado Solidario | 20/02/2017 | |
PARADISE TARGET SL | Apoderado Solidario | 20/02/2017 | |
HOLDING ANZORENA SL | Apoderado Solidario | 20/02/2017 | |
HOSTELERIA ALEMANA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 22/08/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TORQUEMADA BOTO MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORQUEMADA BOTO MONTSERRAT
Empresa: PARADISE TARGET SL
Administrador Solidario
- Hernan Torquemada Jose Manuel
- Torquemada Boto Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32244 , F 74, S 8, H B 204065, I/A 7 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-08
Empresa: PARADISE TARGET SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Hernan Torquemada Jose Manuel
- Hernan Torquemada Sandra
- Torquemada Boto Montserrat
Consejero
- Hernan Torquemada Jose Manuel
- Hernan Torquemada Sandra
- Torquemada Boto Montserrat
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32244 , F 74, S 8, H B 204065, I/A 7 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-08
Empresa: HOLDING ANZORENA SL
Administrador Solidario
- Hernan Torquemada Jose Manuel
- Torquemada Boto Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33135 , F 201, S 8, H B 223753, I/A 7 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-08
Empresa: HOLDING ANZORENA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Hernan Torquemada Jose Manuel
- Hernan Torquemada Sandra
- Torquemada Boto Montserrat
Consejero
- Hernan Torquemada Jose Manuel
- Hernan Torquemada Sandra
- Torquemada Boto Montserrat
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33135 , F 201, S 8, H B 223753, I/A 7 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-08
Empresa: HOSTELERIA ALEMANA SA
Presidente
- Torquemada Boto Montserrat
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34587 , F 85, S 8, H B 37686, I/A 22 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-08
Empresa: HOSTELERIA ALEMANA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Hernan Torquemada Jose Manuel
- Hernan Torquemada Sandra
- Torquemada Boto Montserrat
Consejero
- Hernan Torquemada Jose Manuel
- Hernan Torquemada Sandra
- Torquemada Boto Montserrat
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34587 , F 85, S 8, H B 37686, I/A 21 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-08
Empresa: HOSTELERIA ALEMANA SA
Apoderado Solidario
- Hernan Dasi Jose Manuel
- Torquemada Boto Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34587 , F 84, S 8, H B 37686, I/A 19 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-08
Empresa: HOLDING ANZORENA SL
Apoderado Solidario
- Hernan Dasi Jose Manuel
- Torquemada Boto Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33135 , F 201, S 8, H B 223753, I/A 5 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
Empresa: PARADISE TARGET SL
Apoderado Solidario
- Hernan Dasi Jose Manuel
- Torquemada Boto Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32244 , F 74, S 8, H B 204065, I/A 5 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
Empresa: SWIDER SL
Apoderado Solidario
- Hernan Dasi Jose Manuel
- Torquemada Boto Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25720 , F 109, S 8, H B 93544, I/A 10 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
VER MAS ACTOS
Información de TORQUEMADA BOTO MONTSERRAT
Mostramos los datos de TORQUEMADA BOTO MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORQUEMADA BOTO MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos