TORO CALLE RAMON
Informe ejecutivo de TORO CALLE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TORO CALLE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YERCOR SERVICIOS INTEGRALES SL | Socio Unico | 13/12/2011 | |
SEGURICRA CENTRAL RECEPTORA DE ALARMA SL | Socio Unico | 13/12/2011 | |
SEGURICRA CENTRAL RECEPTORA DE ALARMA SL | Administrador Unico | 11/07/2011 | |
YERCOR SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 02/12/2010 | |
SERVIAUX SANCTI PETRI SL | Socio Unico | 27/04/2009 | |
SERVIAUX SANCTI PETRI SL | Administrador Unico | 27/04/2009 | |
MARUTO SL | Liquidador | 26/01/2009 |
VINCULACIONES DE TORO CALLE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORO CALLE RAMON
Empresa: JUMALUZ SL
Apoderado
- Toro Calle Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1880 , F 129, S 8, H CA 36387, I/A 4 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-11
Socio Único
- Toro Calle Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2017 , F 163, S 8, H CA 42087, I/A 2 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-11
Empresa: YERCOR SERVICIOS INTEGRALES SL
Socio Único
- Toro Calle Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1971 , F 13, S 8, H CA 40165, I/A 4 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-11
Administrador Unico
- Toro Calle Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2017 , F 162, S 8, H CA 42087, I/A 1 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-11
Administrador Unico
- Toro Calle Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 51, S 8, H CA 40616, I/A 2 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-11
Empresa: YERCOR SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Toro Calle Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1971 , F 13, S 8, H CA 40165, I/A 2 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-11
Administrador Unico
- Toro Calle Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 49, S 8, H CA 40616, I/A 1 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-11
Empresa: SERVIAUX SANCTI PETRI SL
Administrador Unico
- Toro Calle Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941 , F 89, S 8, H CA 38978, I/A 1 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-11
Empresa: SERVIAUX SANCTI PETRI SL
Socio Único
- Toro Calle Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941 , F 89, S 8, H CA 38978, I/A 1 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-11
Empresa: MARUTO SL
Liquidador
- Toro Calle Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 122, S 8, H CA 15844, I/A 2 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-11
VER MAS ACTOS
Información de TORO CALLE RAMON
Mostramos los datos de TORO CALLE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORO CALLE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos