TORMO OLCINA ISIDRO
Informe ejecutivo de TORMO OLCINA ISIDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TORMO OLCINA ISIDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DANIAN DESIGN & MARKETING SL | Administrador Unico | 22/02/2013 |
VINCULACIONES DE TORMO OLCINA ISIDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORMO OLCINA ISIDRO
Empresa: RIBERDIET 2014 SL
Administrador Solidario
- Sala Abalos Rafael
- Tormo Olcina Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9736, L 7018, F 29, S 8, H V 157552, I/A 2 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-46
Empresa: RIBERDIET 2014 SL
Administrador Solidario
- Sala Abalos Rafael
- Tormo Olcina Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9736, L 7018, F 26, S 8, H V 157552, I/A 1 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-46
Empresa: MEJIDO SPAIN SL
Administrador Unico
- Tormo Olcina Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9591, L 6873, F 194, S 8, H V 152653, I/A 1 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-46
Empresa: AREA CREATIVA Y COMUNICACION SL
Administrador Mancomunado
- Costa Bertomeu Jose Maria
- Sala Abalos Rafael
- Tormo Olcina Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8060, L 5353, F 69, S 8, H V 102493, I/A 3 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-46
Información de TORMO OLCINA ISIDRO
Mostramos los datos de TORMO OLCINA ISIDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORMO OLCINA ISIDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos