TORMO ALBERT JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de TORMO ALBERT JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TORMO ALBERT JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CA CAMPANES RESTAURACIO I CATERING SL | Administrador Mancomunado | 04/04/2023 | 15/12/2023 |
FUTURE GREEN LIFE SL | Administrador Unico | 07/09/2012 | 11/06/2020 |
VINCULACIONES DE TORMO ALBERT JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORMO ALBERT JUAN CARLOS
Administrador Mancomunado
- Montalt Resurreccion Jesus
- Tormo Albert Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11353, L 8631, F 123, S 8, H V 210288, I/A 3 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-46
Administrador Mancomunado
- Montalt Resurreccion Jesus
- Tormo Albert Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11353, L 8631, F 121, S 8, H V 210288, I/A 1 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-46
Empresa: FUTURE GREEN LIFE SL
Administrador Unico
- Tormo Albert Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9517, L 6799, F 110, S 8, H V 150135, I/A 6 (11/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-46
Empresa: FUTURE GREEN LIFE SL
Administrador Unico
- Tormo Albert Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9517, L 6799, F 108, S 8, H V 150135, I/A 1 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-46
Información de TORMO ALBERT JUAN CARLOS
Mostramos los datos de TORMO ALBERT JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORMO ALBERT JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos