TORELLO BOFILL AGUSTI
Informe ejecutivo de TORELLO BOFILL AGUSTI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE TORELLO BOFILL AGUSTI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEAM OPEN 2012 SL | REPR.143 RRM | 24/07/2024 | |
FONTANALS ESPORTIVA SA | Consejero | 31/07/2023 | |
TEAM OPEN 2012 SL | REPR.143 RRM | 10/07/2018 | |
FONTAN PROMO 2006 SL | Apoderado Solidario | 22/05/2015 |
VINCULACIONES DE TORELLO BOFILL AGUSTI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORELLO BOFILL AGUSTI
Empresa: TEAM OPEN 2012 SL
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Conti Penina Ferran
- Llavina Comas Luis
- Torello Bofill Agusti
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 417200, I/A 16 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-08
Empresa: FONTANALS ESPORTIVA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Llavina Comas Luis
- Mañez Revoltos Agustin
- Puig De La Bellacasa Brugada Ignacio
- Puyol Pastor Octavi
- Torello Bofill Agusti
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31299 , F 80, S 8, H B 27330, I/A 36 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-08
Empresa: FONTANALS ESPORTIVA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Llavina Comas Luis
- Mañez Revoltos Agustin
- Puig De La Bellacasa Brugada Ignacio
- Torello Bofill Agusti
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31299 , F 80, S 8, H B 27330, I/A 36 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-08
Empresa: PEDRALBES SL
Administrador Mancomunado
- Torello Bofill Agusti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26242 , F 147, S 8, H B 101056, I/A 11 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-08
Empresa: FONTANALS ESPORTIVA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Llavina Comas Luis
- Mañez Revoltos Agustin
- Puig De La Bellacasa Brugada Ignacio
- Torello Bofill Agusti
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31299 , F 78, S 8, H B 27330, I/A 31 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-08
Empresa: FONTANALS ESPORTIVA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Llavina Comas Luis
- Mañez Revoltos Agustin
- Puig De La Bellacasa Brugada Ignacio
- Torello Bofill Agusti
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31299 , F 78, S 8, H B 27330, I/A 31 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-08
Empresa: TEAM OPEN 2012 SL
Consejero Delegado
- Torello Bofill Agusti
Consejero
- Puyol Mor Ramon Tomas
- Torello Bofill Agusti
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42983 , F 116, S 8, H B 417200, I/A 4 N (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-08
Empresa: TEAM OPEN 2012 SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Conti Penina Ferran
- Torello Bofill Agusti
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43001 , F 127, S 8, H B 417200, I/A 11 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-08
Empresa: FONTANALS INVER SL
Liquidador
- Torello Bofill Agusti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33002 , F 118, S 8, H B 219501, I/A 13 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-08
Empresa: FONTANALS INVER SL
Consejero Delegado
- Llavina Comas Luis
- Mañez Revoltos Agustin
- Torello Bofill Agusti
Consejero
- Llavina Comas Luis
- Mañez Revoltos Agustin
- Torello Bofill Agusti
Liquidador
- Torello Bofill Agusti
Presidente
Secretario
- Torello Bofill Agusti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33002 , F 118, S 8, H B 219501, I/A 13 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-08
VER MAS ACTOS
Información de TORELLO BOFILL AGUSTI
Mostramos los datos de TORELLO BOFILL AGUSTI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORELLO BOFILL AGUSTI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos