TOR MAGNE BRUNES
Informe ejecutivo de TOR MAGNE BRUNES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TOR MAGNE BRUNES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KVERNELAND GROUP IBERICA SA | Consejero | 01/10/2019 | 16/12/2021 |
KVERNELAND GROUP IBERICA SA | Consejero | 16/12/2021 | 16/12/2021 |
KVERNELAND GROUP IBERICA SA | Consejero | 28/02/2018 | 28/02/2018 |
KVERNELAND GROUP IBERICA SA | Consejero | 17/02/2015 | 28/02/2018 |
VINCULACIONES DE TOR MAGNE BRUNES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOR MAGNE BRUNES
Empresa: KVERNELAND GROUP IBERICA SA
Consejero
- Arild Gjerde
- Frank Botelli
- Tor Magne Brunes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39912 , F 150, S 8, H B 95398, I/A 71 N (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-08
Empresa: KVERNELAND GROUP IBERICA SA
Consejero
- Arild Gjerde
- Frank Botelli
- Tor Magne Brunes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47105 , F 41, S 8, H B 95398, I/A 75 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-08
Empresa: KVERNELAND GROUP IBERICA SA
Consejero
- Arild Gjerde
- Frank Botelli
- Tor Magne Brunes
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39912 , F 150, S 8, H B 95398, I/A 71 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-08
Empresa: KVERNELAND GROUP IBERICA SA
Consejero
- Tor Magne Brunes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39912 , F 147, S 8, H B 95398, I/A 62 N (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-08
Empresa: KVERNELAND GROUP IBERICA SA
Consejero
- Benedikt Leitsch
- Tor Magne Brunes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39912 , F 148, S 8, H B 95398, I/A 68 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-08
Empresa: KVERNELAND GROUP IBERICA SA
Consejero
- Arild Gjerde
- Ingvald Loyning
- Tor Magne Brunes
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39912 , F 147, S 8, H B 95398, I/A 62 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-08
Información de TOR MAGNE BRUNES
Mostramos los datos de TOR MAGNE BRUNES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOR MAGNE BRUNES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos