TOPARINI LUCA
Informe ejecutivo de TOPARINI LUCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TOPARINI LUCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TENERIFE LC MEDICAL PRACTICE SL | Administrador Unico | 08/01/2013 | 11/12/2020 |
TENERIFE LC MEDICAL PRACTICE SL | Socio Unico | 02/12/2016 | 11/12/2020 |
VINCULACIONES DE TOPARINI LUCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOPARINI LUCA
Empresa: TENERIFE LC MEDICAL PRACTICE SL
Administrador Unico
- Toparini Luca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 142, S 8, H TF 51188, I/A 3 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Empresa: TENERIFE LC MEDICAL PRACTICE SL
Socio Único
- Toparini Luca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 142, S 8, H TF 51188, I/A 2 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-38
Empresa: TENERIFE LC MEDICAL PRACTICE SL
Administrador Unico
- Toparini Luca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 140, S 8, H TF 51188, I/A 1 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-38
Información de TOPARINI LUCA
Mostramos los datos de TOPARINI LUCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOPARINI LUCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos