TONOLI VALENTINA
Informe ejecutivo de TONOLI VALENTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TONOLI VALENTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MILASIVA GARDA SL | Administrador Unico | 02/06/2016 | 04/01/2019 |
MILASIVA GARDA SL | Socio Unico | 02/06/2016 | 18/10/2016 |
VINCULACIONES DE TONOLI VALENTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TONOLI VALENTINA
Empresa: MILASIVA GARDA SL
Administrador Unico
- Tonoli Valentina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2139 , F 53, S 8, H GC 51201, I/A 3 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-35
Empresa: MILASIVA GARDA SL
Administrador Unico
- Tonoli Valentina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2139 , F 51, S 8, H GC 51201, I/A 1 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-35
Empresa: MILASIVA GARDA SL
Socio Único
- Tonoli Valentina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2139 , F 51, S 8, H GC 51201, I/A 1 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-35
Información de TONOLI VALENTINA
Mostramos los datos de TONOLI VALENTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TONOLI VALENTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos