TOMLINSON JOHN RICHARD
Informe ejecutivo de TOMLINSON JOHN RICHARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TOMLINSON JOHN RICHARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELISANDRA SPAIN V SL | Apoderado Solidario | 25/11/2016 | |
ELISANDRA SPAIN IV SL | Apoderado Solidario | 25/11/2016 |
VINCULACIONES DE TOMLINSON JOHN RICHARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOMLINSON JOHN RICHARD
Empresa: ALIARA ENERGIA SA
Consejero
- Tomlinson John Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33064 , F 210, S 8, H M 595179, I/A 18 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-28
Empresa: MADRILEÑA RED DE GAS SA
Consejero
- Tomlinson John Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36339 , F 58, S 8, H M 504602, I/A 59 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-28
Empresa: ELISANDRA SPAIN IV SL
Consejero
- Tomlinson John Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33552 , F 92, S 8, H M 598765, I/A 20 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-28
Empresa: ELISANDRA SPAIN V SL
Consejero
- Tomlinson John Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 205, S 8, H M 598766, I/A 19 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-28
Empresa: ELISANDRA SPAIN IV SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33552 , F 88, S 8, H M 598765, I/A 15 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
Empresa: ELISANDRA SPAIN V SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 201, S 8, H M 598766, I/A 15 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
Empresa: ELISANDRA SPAIN IV SL
Consejero
- Tomlinson John Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33552 , F 86, S 8, H M 598765, I/A 13 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-28
Empresa: ELISANDRA SPAIN V SL
Consejero
- Tomlinson John Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 199, S 8, H M 598766, I/A 13 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-28
Empresa: ALIARA ENERGIA SA
Consejero
- Tomlinson John Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33064 , F 204, S 8, H M 595179, I/A 10 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-28
Empresa: MADRILEÑA RED DE GAS SA
Consejero
- Tomlinson John Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32364 , F 220, S 8, H M 504602, I/A 48 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-28
Información de TOMLINSON JOHN RICHARD
Mostramos los datos de TOMLINSON JOHN RICHARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOMLINSON JOHN RICHARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos