TOME TAMAYO ALEJANDRO
Informe ejecutivo de TOME TAMAYO ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TOME TAMAYO ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
2020 CONSULTING TRIBUTARIO Y CONTABLE SL | Administrador Unico | 25/02/2016 | 11/12/2023 |
GATO LOPEZ SL | Liquidador | 29/03/2022 | 29/03/2022 |
MARINA TOURIÑO & ASOCIADOS SL | Liquidador | 28/03/2022 | 28/03/2022 |
VINCULACIONES DE TOME TAMAYO ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOME TAMAYO ALEJANDRO
Administrador Unico
- Tome Tamayo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16868 , F 4, S 8, H M 288387, I/A 9 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
Empresa: GATO LOPEZ SL
Liquidador
- Tome Tamayo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12647 , F 98, S 8, H M 202361, I/A 5 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-28
Empresa: MARINA TOURIÑO & ASOCIADOS SL
Liquidador
- Tome Tamayo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19328 , F 94, S 8, H M 338730, I/A 2 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Administrador Unico
- Tome Tamayo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16868 , F 3, S 8, H M 288387, I/A 6 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-28
Información de TOME TAMAYO ALEJANDRO
Mostramos los datos de TOME TAMAYO ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOME TAMAYO ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos