TOME BLAZQUEZ OSCAR
Informe ejecutivo de TOME BLAZQUEZ OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TOME BLAZQUEZ OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORES FISCALES & CONTABLES SL | Representante | 16/11/2018 | |
ASESORES & BUSINESS EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 22/04/2016 | |
ASESORIA J T P SL | Administrador Unico | 05/02/2016 |
VINCULACIONES DE TOME BLAZQUEZ OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOME BLAZQUEZ OSCAR
Empresa: LABORES FISCALES & CONTABLES SL
Administrador Unico
Representante
- Tome Blazquez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38310 , F 207, S 8, H M 681653, I/A 1 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-28
Empresa: LA ESQUINA DE LA MODA INFANTIL SL
Administrador Unico
- Tome Blazquez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27473 , F 174, S 8, H M 495113, I/A 3 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-28
Empresa: ASESORIA J T P SL
Administrador Unico
- Tome Blazquez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8527 , F 139, S 8, H M 137392, I/A 4 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-28
Empresa: DERRAMA Y GESTION 2010 SL
Apoderado
- Tome Blazquez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25835 , F 181, S 8, H M 465610, I/A 4 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-28
Información de TOME BLAZQUEZ OSCAR
Mostramos los datos de TOME BLAZQUEZ OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOME BLAZQUEZ OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos