TOMBELLE GARCIA JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de TOMBELLE GARCIA JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TOMBELLE GARCIA JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIGITAL MARKETING TEAM SL | Socio Unico | 11/12/2023 | |
DIGITAL MARKETING TEAM SL | Administrador Unico | 11/12/2023 | |
TOM INTERNATIONALMARKETING SL | Administrador Unico | 30/11/2023 | |
TOM INTERNATIONALMARKETING SL | Socio Unico | 30/11/2023 |
VINCULACIONES DE TOMBELLE GARCIA JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOMBELLE GARCIA JUAN ANTONIO
Empresa: DIGITAL MARKETING TEAM SL
Administrador Unico
- Tombelle Garcia Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45894 , F 70, S 8, H M 806531, I/A 1 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
Empresa: DIGITAL MARKETING TEAM SL
Socio Único
- Tombelle Garcia Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45894 , F 70, S 8, H M 806531, I/A 1 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
Empresa: TOM INTERNATIONALMARKETING SL
Administrador Unico
- Tombelle Garcia Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46069 , F 23, S 8, H M 809450, I/A 1 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-28
Empresa: TOM INTERNATIONALMARKETING SL
Socio Único
- Tombelle Garcia Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46069 , F 23, S 8, H M 809450, I/A 1 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-28
Empresa: TOMPROLINE SL
Liquidador
- Tombelle Garcia Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41204 , F 188, S 8, H M 730548, I/A 2 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
Empresa: TOMPROLINE SL
Administrador Unico
- Tombelle Garcia Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41204 , F 188, S 8, H M 730548, I/A 2 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
Empresa: TOMPROLINE SL
Administrador Unico
- Tombelle Garcia Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41204 , F 188, S 8, H M 730548, I/A 1 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-28
Empresa: TOMPROLINE SL
Socio Único
- Tombelle Garcia Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41204 , F 188, S 8, H M 730548, I/A 1 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-28
Información de TOMBELLE GARCIA JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de TOMBELLE GARCIA JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOMBELLE GARCIA JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos