TOMAS PEREZ ANTONIO MIGUEL
Informe ejecutivo de TOMAS PEREZ ANTONIO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TOMAS PEREZ ANTONIO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBS-LOGAMBIENTAL SA | Administrador Unico | 03/03/2021 | |
FARMA RECYCLING SL | Administrador Solidario | 28/03/2018 | |
FARMA RECYCLING SL | Apoderado Solidario | 26/09/2011 |
VINCULACIONES DE TOMAS PEREZ ANTONIO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOMAS PEREZ ANTONIO MIGUEL
Empresa: IBS-LOGAMBIENTAL SA
Administrador Unico
- Tomas Perez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 347 , F 155, S 8, H GU 3762, I/A 5 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-19
Empresa: IBS-LOGAMBIENTAL SA
Administrador Unico
- Tomas Perez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 347 , F 155, S 8, H GU 3762, I/A 5 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-19
Empresa: FARMA RECYCLING SL
Administrador Solidario
- Anton Muñoz Manuel
- Tomas Perez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 176, S 8, H GU 8151, I/A 4 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-19
Empresa: FARMA RECYCLING SL
Administrador Mancomunado
- Anton Muñoz Manuel
- Tomas Perez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 176, S 8, H GU 8151, I/A 4 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-19
Empresa: IBS-LOGAMBIENTAL SA
Administrador Unico
- Tomas Perez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 347 , F 154, S 8, H GU 3762, I/A 4 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-19
Empresa: IBS-LOGAMBIENTAL SA
Administrador Unico
- Tomas Perez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 347 , F 154, S 8, H GU 3762, I/A 4 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-19
Empresa: FARMA RECYCLING SL
Administrador Mancomunado
- Anton Muñoz Manuel
- Tomas Perez Antonio Miguel
Apoderado Solidario
- Anton Muñoz Manuel
- Tomas Perez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 174, S 8, H GU 8151, I/A 2 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-19
Empresa: FARMA RECYCLING SL
Administrador Mancomunado
- Avellano Alvarez Julio
- Tomas Perez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 174, S 8, H GU 8151, I/A 2 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-19
Empresa: FARMA RECYCLING SL
Administrador Mancomunado
- Avellano Alvarez Julio
- Tomas Perez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 172, S 8, H GU 8151, I/A 1 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-19
Empresa: IBS-LOGAMBIENTAL SA
Administrador Unico
- Tomas Perez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 347 , F 154, S 8, H GU 3762, I/A 3 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-19
VER MAS ACTOS
Información de TOMAS PEREZ ANTONIO MIGUEL
Mostramos los datos de TOMAS PEREZ ANTONIO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOMAS PEREZ ANTONIO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos