TOMAS MERCE MARIA DESAMPARADOS
Informe ejecutivo de TOMAS MERCE MARIA DESAMPARADOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TOMAS MERCE MARIA DESAMPARADOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCE V ELECTROMEDICINA SL | Apoderado | 21/11/2017 |
VINCULACIONES DE TOMAS MERCE MARIA DESAMPARADOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOMAS MERCE MARIA DESAMPARADOS
Empresa: MESON DE LA NIEVE SA
Consejero
- Borso Di Carminati Pontones Juan Manuel
- Mohedano Del Castillo Luis
- Orts Arqueros Armando Gabriel
- Tebar Peñaranda Angel
- Tomas Merce Maria Desamparados
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157, L 157, F 196, S 8, H TE 916, I/A 12 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-44
Empresa: MERCE V ELECTROMEDICINA SL
Apoderado
- Tomas Merce Maria Desamparados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621, L 934, F 49, S 8, H V 12850, I/A 17 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-46
Empresa: MESON DE LA NIEVE SA
Consejero
- Borso Di Carminati Pontones Juan Manuel
- Orts Arqueros Armando Gabriel
- Tomas Merce Maria Desamparados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157, L 157, F 196, S 8, H TE 916, I/A 11 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-44
Empresa: MESON DE LA NIEVE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Borso Di Carminati Pontones Juan Manuel
- Orts Arqueros Armando Gabriel
- Tomas Merce Maria Desamparados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157, L 157, F 196, S 8, H TE 916, I/A 11 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-44
Empresa: MESON DE LA NIEVE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Borso Di Carminati Pontones Juan Manuel
- Mohedano Del Castillo Luis
- Orts Arqueros Armando Gabriel
- Tebar Peñaranda Angel
- Tomas Merce Maria Desamparados
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 112, L 112, F 183, S 8, H TE 916, I/A 9 (02/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-44
Información de TOMAS MERCE MARIA DESAMPARADOS
Mostramos los datos de TOMAS MERCE MARIA DESAMPARADOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOMAS MERCE MARIA DESAMPARADOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos