TOMAS GIL FUENTES
Informe ejecutivo de TOMAS GIL FUENTES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TOMAS GIL FUENTES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGM CITRICOLA SL | Vicesecretario No Consejero | 15/05/2024 | |
AMC FRESH INVESTMENT HOLDING SA | Vicesecretario No Consejero | 04/07/2023 | |
BLUEMED EXPERIENCES SL | Apoderado | 03/05/2023 | |
REDSTONE CAPITAL INVESTMENTS SL | Apoderado | 24/03/2023 | |
AM FRESH CITRUS FARMING SL | Vicesecretario No Consejero | 12/06/2020 | |
REDSTONE CAPITAL INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 21/04/2020 | |
AM FRESH GROUP SL | Vicesecretario No Consejero | 09/03/2020 |
VINCULACIONES DE TOMAS GIL FUENTES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOMAS GIL FUENTES
Empresa: MAGM CITRICOLA SL
Consejero
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- Tomas Gil Fuentes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 96520, I/A 11 (15/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-30
Empresa: AMC FRESH INVESTMENT HOLDING SA
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Tomas Gil Fuentes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 130, S 8, H MU 83201, I/A 16 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-30
Empresa: BLUEMED EXPERIENCES SL
Apoderado
- Tomas Gil Fuentes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2825 , F 29, S 8, H MU 76296, I/A 9 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-30
Empresa: REDSTONE CAPITAL INVESTMENTS SL
Apoderado
- Tomas Gil Fuentes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3083 , F 61, S 8, H MU 84538, I/A 7 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-30
Empresa: AMC SPECIAL NEW FRUIT FARMING SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Vicesecretario No Consejero
- Tomas Gil Fuentes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3363 , F 8, S 8, H MU 85950, I/A 15 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-30
Empresa: REDSTONE CAPITAL INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3083 , F 60, S 8, H MU 84538, I/A 5 (21/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-81-30
Empresa: GRAPE FARMING CORPORATION SL
Consejero
- Tomas Gil Fuentes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 196, S 8, H MU 98947, I/A 6 (14/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-76-30
Empresa: GRAPE GENESIS FARMING INVESTMENTS SL
Consejero
- Tomas Gil Fuentes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3396 , F 121, S 8, H MU 98740, I/A 6 (14/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-76-30
Consejero Delegado
Consejero
Representante
Vicesecretario No Consejero
- Tomas Gil Fuentes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38267 , F 40, S 8, H M 680896, I/A 8 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-28
Consejero
- Amalio Fuster Fernandez-delgado
- Angel Victorio Gomez Molina
- Tomas Gil Fuentes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3399 , F 7, S 8, H MU 99393, I/A 7 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-30
VER MAS ACTOS
Información de TOMAS GIL FUENTES
Mostramos los datos de TOMAS GIL FUENTES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOMAS GIL FUENTES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos