TOMAS CREMADES CANO
Informe ejecutivo de TOMAS CREMADES CANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TOMAS CREMADES CANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIGASOLAR RENOVABLES SL | Socio Unico | 01/03/2023 | |
GIGASOLAR RENOVABLES SL | Administrador Unico | 01/03/2023 | |
ALIMENTACION GOURMET DELUXE SL | Socio Unico | 29/05/2013 | |
ALIMENTACION GOURMET DELUXE SL | Administrador Unico | 29/05/2013 | |
MOVIMIENTOS AUTOMATICOS A DISTANCIA SL | Socio Unico | 03/06/2010 | |
MOVIMIENTOS AUTOMATICOS A DISTANCIA SL | Administrador Unico | 03/06/2010 | |
EURODASPI SL | Administrador Unico | 22/01/2009 |
VINCULACIONES DE TOMAS CREMADES CANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOMAS CREMADES CANO
Empresa: GIGASOLAR RENOVABLES SL
Administrador Unico
- Tomas Cremades Cano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3622 , F 64, S 8, H MU109602, I/A 1 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-30
Empresa: GIGASOLAR RENOVABLES SL
Socio Único
- Tomas Cremades Cano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3622 , F 64, S 8, H MU109602, I/A 1 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-30
Empresa: ALIMENTACION GOURMET DELUXE SL
Administrador Unico
- Tomas Cremades Cano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2881 , F 110, S 8, H MU 78021, I/A 2 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-30
Empresa: ALIMENTACION GOURMET DELUXE SL
Nuevo Socio Único
- Tomas Cremades Cano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2881 , F 110, S 8, H MU 78021, I/A 2 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-30
Administrador Unico
- Tomas Cremades Cano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2753 , F 52, S 8, H MU 73324, I/A 1 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-30
Socio Único
- Tomas Cremades Cano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2753 , F 52, S 8, H MU 73324, I/A 1 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-30
Empresa: EURODASPI SL
Administrador Unico
- Tomas Cremades Cano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 122, S 8, H MU 39078, I/A 4 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-30
Información de TOMAS CREMADES CANO
Mostramos los datos de TOMAS CREMADES CANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOMAS CREMADES CANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos