TOMAS BAÑON FRANCISCO
Informe ejecutivo de TOMAS BAÑON FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TOMAS BAÑON FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
F. TOMAS SL | Administrador Solidario | 14/01/2015 | |
TOMAS Y BAÑON SL | Administrador Solidario | 13/01/2015 | |
LA PEPIKA TRADING SL | Administrador Solidario | 05/01/2015 |
VINCULACIONES DE TOMAS BAÑON FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOMAS BAÑON FRANCISCO
Empresa: F. TOMAS SL
Administrador Solidario
- Tomas Bañon Fernando Jose
- Tomas Bañon Francisco
- Tomas Bañon Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 30, S 8, H A 26954, I/A 6 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-03
Empresa: F. TOMAS SL
Administrador Unico
- Tomas Bañon Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 30, S 8, H A 26954, I/A 6 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-03
Empresa: TOMAS Y BAÑON SL
Administrador Solidario
- Tomas Bañon Fernando Jose
- Tomas Bañon Francisco
- Tomas Bañon Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 53, S 8, H A 143081, I/A 1 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-03
Empresa: LA PEPIKA TRADING SL
Administrador Solidario
- Tomas Bañon Fernando Jose
- Tomas Bañon Francisco
- Tomas Bañon Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3825 , F 69, S 8, H A 142975, I/A 1 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-03
Empresa: F. TOMAS SL
Administrador Unico
- Tomas Bañon Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 30, S 8, H A 26954, I/A 4 (09/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-03
Empresa: F. TOMAS SL
Administrador Solidario
- Tomas Bañon Fernando Jose
- Tomas Bañon Francisco
- Tomas Bañon Julian
- Tomas Toledo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 30, S 8, H A 26954, I/A 4 (09/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-03
Empresa: F. TOMAS SL
Socio Único
- Tomas Bañon Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 30, S 8, H A 26954, I/A 4 (09/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-03
Información de TOMAS BAÑON FRANCISCO
Mostramos los datos de TOMAS BAÑON FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOMAS BAÑON FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos