TOM DE BEER
Informe ejecutivo de TOM DE BEER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TOM DE BEER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOM DE BEER SL | Socio Unico | 08/03/2019 | |
TOM DE BEER SL | Administrador Unico | 08/03/2019 | |
TRAMUNTANA NETWORKS SL | Liquidador | 12/11/2014 |
VINCULACIONES DE TOM DE BEER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOM DE BEER
Empresa: TOM DE BEER SL
Administrador Unico
- Tom De Beer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 101, S 8, H GI 65400, I/A 1 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-17
Empresa: TOM DE BEER SL
Socio Único
- Tom De Beer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 101, S 8, H GI 65400, I/A 1 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-17
Empresa: BIOFLAMA ECO SL
Administrador Unico
- Tom De Beer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2888 , F 217, S 8, H GI 53320, I/A 2 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-17
Empresa: TRAMUNTANA NETWORKS SL
Liquidador
- Tom De Beer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 165, S 8, H GI 47730, I/A 4 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-17
Empresa: TRAMUNTANA NETWORKS SL
Administrador Solidario
- Tom De Beer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 165, S 8, H GI 47730, I/A 4 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-17
Empresa: BIOFLAMA ECO SL
Administrador Unico
- Tom De Beer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2888 , F 217, S 8, H GI 53320, I/A 1 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-17
Información de TOM DE BEER
Mostramos los datos de TOM DE BEER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOM DE BEER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos