TOLSTOVA ELENA
Informe ejecutivo de TOLSTOVA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TOLSTOVA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERANVAL TRADE & INVESTMENTS SL | Apoderado | 05/01/2022 | 18/01/2024 |
VINCULACIONES DE TOLSTOVA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOLSTOVA ELENA
Empresa: SERANVAL TRADE & INVESTMENTS SL
Apoderado
- Tolstova Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4433 , F 194, S 8, H A 177601, I/A 13 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-03
Empresa: SERANVAL TRADE & INVESTMENTS SL
Apoderado
- Tolstova Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4433 , F 184, S 8, H A 177601, I/A 3 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-03
Información de TOLSTOVA ELENA
Mostramos los datos de TOLSTOVA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOLSTOVA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos