TOLOSA IRIGOYEN ROSA MARIA
Informe ejecutivo de TOLOSA IRIGOYEN ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TOLOSA IRIGOYEN ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 06/02/2019 | 24/09/2024 |
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 28/02/2017 | 28/08/2018 |
VINCULACIONES DE TOLOSA IRIGOYEN ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOLOSA IRIGOYEN ROSA MARIA
Apoderado
- Tolosa Irigoyen Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 469367, I/A 193 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-28
Apoderado
- Tolosa Irigoyen Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38652 , F 15, S 8, H M 469367, I/A 90 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Empresa: AVIVA GESTION SGIIC SA
Apoderado
- Tolosa Irigoyen Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34462 , F 165, S 8, H M 265725, I/A 109 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-28
Información de TOLOSA IRIGOYEN ROSA MARIA
Mostramos los datos de TOLOSA IRIGOYEN ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOLOSA IRIGOYEN ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos