TOLEDO SALGADO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de TOLEDO SALGADO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TOLEDO SALGADO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCOPE PRODUCCIONES SL | Socio Unico | 18/12/2020 | |
SCOPE PRODUCCIONES SL | Apoderado | 18/12/2020 |
VINCULACIONES DE TOLEDO SALGADO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOLEDO SALGADO JOSE ANTONIO
Empresa: SCOPE PRODUCCIONES SL
Apoderado
- Toledo Salgado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29266 , F 51, S 8, H M 342679, I/A 15 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-28
Empresa: SCOPE PRODUCCIONES SL
Socio Único
- Toledo Salgado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29266 , F 50, S 8, H M 342679, I/A 14 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-28
Empresa: SCOPE PRODUCCIONES SL
Apoderado
- Fernandez Vila Enrique
- Rodriguez Gallego Ramiro Felipe
- Toledo Salgado Jose Antonio
- Toledo Salgado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29266 , F 50, S 8, H M 342679, I/A 13 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-28
Empresa: SCOPE PRODUCCIONES SLL
Apoderado
- Fernandez Vila Enrique
- Toledo Salgado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19514 , F 89, S 8, H M 342679, I/A 11 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-28
Empresa: SCOPE PRODUCCIONES SLL
Administrador Solidario
- Fernandez Vila Enrique
- Toledo Salgado Jose Antonio
- Villalba Gutierrez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19514 , F 87, S 8, H M 342679, I/A 9 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Información de TOLEDO SALGADO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de TOLEDO SALGADO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOLEDO SALGADO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos