TOLEDO LOPEZ ORTEGA CAROLINA
Informe ejecutivo de TOLEDO LOPEZ ORTEGA CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TOLEDO LOPEZ ORTEGA CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENTA CAR Y MAQUINARIA SL | Administrador Solidario | 27/07/2017 | |
TRANSPORTES MANCHEGOS DE MAQUINARIA SL | Administrador Solidario | 30/12/2014 | |
RENTA CAR Y MAQUINARIA SL | Apoderado Solidario | 07/03/2013 | |
METALICAS JOCASA SL | Apoderado Mancomunado | 22/12/2010 |
VINCULACIONES DE TOLEDO LOPEZ ORTEGA CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOLEDO LOPEZ ORTEGA CAROLINA
Empresa: RENTA CAR Y MAQUINARIA SL
Administrador Solidario
- Toledo Lopez Ortega Carolina
- Toledo Lopez Ortega Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 68, S 8, H CR 21884, I/A 4 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-13
Administrador Solidario
- Toledo Lopez Ortega Carolina
- Toledo Lopez Ortega Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 591 , F 41, S 8, H CR 24096, I/A 1 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-13
Empresa: RECREATIVOS JOVISA SL
Administrador Solidario
- Toledo Lopez Ortega Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 114, S 8, H CR 5073, I/A 12 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-13
Empresa: RENTA CAR Y MAQUINARIA SL
Apoderado Solidario
- Toledo Lopez Ortega Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 67, S 8, H CR 21884, I/A 3 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-13
Empresa: RENTA CAR Y MAQUINARIA SL
Administrador Unico
- Toledo Lopez Ortega Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 67, S 8, H CR 21884, I/A 2 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-13
Empresa: RENTA CAR Y MAQUINARIA SL
Administrador Unico
- Toledo Lopez Ortega Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 65, S 8, H CR 21884, I/A 1 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-13
Empresa: METALICAS JOCASA SL
Apoderado Mancomunado
- Lopez-ortega Andujar Gregoria
- Toledo Lopez Ortega Alicia
- Toledo Lopez Ortega Carolina
- Toledo Lopez Ortega Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 49, S 8, H CR 20731, I/A 2 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-13-13
Información de TOLEDO LOPEZ ORTEGA CAROLINA
Mostramos los datos de TOLEDO LOPEZ ORTEGA CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOLEDO LOPEZ ORTEGA CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos