TOLEDO CALVO MARCELO ENRIQUE PEDRO
Informe ejecutivo de TOLEDO CALVO MARCELO ENRIQUE PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TOLEDO CALVO MARCELO ENRIQUE PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DENTAL MOZART SLP | Administrador Solidario | 11/08/2017 | |
DENTAL MOZART SLP | Soc.Prof. | 06/06/2016 | |
DENTALMAR DEPOSITO DENTAL SLP | Administrador Unico | 14/07/2011 | |
DENTAL CANTERAS SL | Soc.Prof. | 23/02/2009 | |
DENTAL CANTERAS SL | Administrador Unico | 23/02/2009 |
VINCULACIONES DE TOLEDO CALVO MARCELO ENRIQUE PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOLEDO CALVO MARCELO ENRIQUE PEDRO
Empresa: DENTAL MOZART SLP
Administrador Solidario
- Toledo Calvo Marcelo Enrique Pedro
- Toledo Viamonte Pedro-diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 133, S 8, H Z 58569, I/A 6 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-50
Empresa: DENTAL MOZART SLP
Soc.Prof.
- Toledo Calvo Marcelo Enrique Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 132, S 8, H Z 58569, I/A 2 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-50
Empresa: DENTALMAR DEPOSITO DENTAL SLP
Administrador Unico
- Toledo Calvo Marcelo Enrique Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847 , F 5, S 8, H Z 32064, I/A 3 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-50
Empresa: DENTAL CANTERAS SLP
Administrador Unico
- Toledo Calvo Marcelo Enrique Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3693 , F 51, S 8, H Z 48170, I/A 2 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-50
Empresa: DENTAL CANTERAS SLP
Administrador Unico
- Toledo Calvo Marcelo Enrique Pedro
Soc.Prof.
- Toledo Calvo Marcelo Enrique Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3693 , F 50, S 8, H Z 48170, I/A 1 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-50
Información de TOLEDO CALVO MARCELO ENRIQUE PEDRO
Mostramos los datos de TOLEDO CALVO MARCELO ENRIQUE PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOLEDO CALVO MARCELO ENRIQUE PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos