TOLDOS VELLON GREGORIO AGUSTIN
Informe ejecutivo de TOLDOS VELLON GREGORIO AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TOLDOS VELLON GREGORIO AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHOE HEAVEN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/09/2016 | 18/03/2019 |
SHOES BY STUART SL | Apoderado Solidario | 22/09/2016 | 06/07/2018 |
SHOES BY STUART SL | Apoderado Mancomunado | 22/09/2016 | 06/07/2018 |
SHOE MANIA SL | Apoderado Solidario | 09/11/2016 | 22/02/2018 |
SHOE MANIA SL | Apoderado Mancomunado | 09/11/2016 | 22/02/2018 |
VINCULACIONES DE TOLDOS VELLON GREGORIO AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOLDOS VELLON GREGORIO AGUSTIN
Empresa: SHOE HEAVEN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Debra Meyer Manzo
- Toldos Vellon Gregorio Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40372 , F 144, S 8, H B 365724, I/A 13 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-08
Empresa: SHOES BY STUART SL
Apoderado Mancomunado
- Manzo Debra Meyer
- Toldos Vellon Gregorio Agustin
Apoderado Solidario
- Manzo Debra Meyer
- Toldos Vellon Gregorio Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 55, S 8, H A 60685, I/A 15 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-03
Empresa: SHOE MANIA SL
Apoderado Mancomunado
- Manzo Debra Meyer
- Toldos Vellon Gregorio Agustin
Apoderado Solidario
- Manzo Debra Meyer
- Toldos Vellon Gregorio Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 7, S 8, H A 124848, I/A 7 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-03
Empresa: SHOE HEAVEN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Debra Meyer Manzo
- Toldos Vellon Gregorio Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40372 , F 142, S 8, H B 365724, I/A 7 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-08
Empresa: SHOES BY STUART SL
Apoderado Mancomunado
- Manzo Meyer
- Toldos Vellon Gregorio Agustin
Apoderado Solidario
- Manzo Debra Meyer
- Toldos Vellon Gregorio Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 48, S 8, H A 60685, I/A 9 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-03
Información de TOLDOS VELLON GREGORIO AGUSTIN
Mostramos los datos de TOLDOS VELLON GREGORIO AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOLDOS VELLON GREGORIO AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos