TODESCHINI VITTORIO
Informe ejecutivo de TODESCHINI VITTORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TODESCHINI VITTORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMMOBIL LA FIORITA SL | Administrador Solidario | 27/10/2022 | 29/11/2023 |
IMMOBIL LA FIORITA SL | Administrador Unico | 27/10/2022 | |
ITACA LOGISTICS SL | Administrador Unico | 12/09/2012 | 19/12/2013 |
ITACA LOGISTICS SL | Liquidador | 19/12/2013 | 19/12/2013 |
VINCULACIONES DE TODESCHINI VITTORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TODESCHINI VITTORIO
Empresa: IMMOBIL LA FIORITA SL
Administrador Solidario
- Todeschini Roberta
- Todeschini Vittorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 215, S 8, H T 20492, I/A 11 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-43
Empresa: IMMOBIL LA FIORITA SL
Administrador Solidario
- Todeschini Roberta
- Todeschini Vittorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 214, S 8, H T 20492, I/A 10 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-43
Empresa: IMMOBIL LA FIORITA SL
Administrador Unico
- Todeschini Vittorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 214, S 8, H T 20492, I/A 10 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-43
Empresa: ITACA LOGISTICS SL
Liquidador
- Todeschini Vittorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 141, S 8, H T 25269, I/A 4 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-43
Empresa: ITACA LOGISTICS SL
Administrador Unico
- Todeschini Vittorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 141, S 8, H T 25269, I/A 4 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-43
Empresa: ITACA LOGISTICS SL
Administrador Unico
- Todeschini Vittorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 138, S 8, H T 25269, I/A 2 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-43
Información de TODESCHINI VITTORIO
Mostramos los datos de TODESCHINI VITTORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TODESCHINI VITTORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos