TODEA AUREL
Informe ejecutivo de TODEA AUREL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TODEA AUREL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOS&BABA SL | Administrador Unico | 07/01/2020 | |
AMBRA IMPEX SL | Socio Unico | 07/02/2012 |
VINCULACIONES DE TODEA AUREL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TODEA AUREL
Empresa: MOS&BABA SL
Administrador Unico
- Todea Aurel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3180 , F 216, S 8, H T 55224, I/A 1 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-43
Empresa: AMBRA IMPEX SL
Administrador Unico
- Todea Aurel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2613 , F 148, S 8, H T 42631, I/A 3 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-43
Empresa: AMBRA IMPEX SL
Administrador Unico
- Todea Aurel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2613 , F 148, S 8, H T 42631, I/A 2 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-43
Empresa: AMBRA IMPEX SL
Nuevo Socio Único
- Todea Aurel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2613 , F 148, S 8, H T 42631, I/A 2 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-43
Información de TODEA AUREL
Mostramos los datos de TODEA AUREL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TODEA AUREL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos