TODD JULIAN WILLIAM ANDREAS WATSON
Informe ejecutivo de TODD JULIAN WILLIAM ANDREAS WATSON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE TODD JULIAN WILLIAM ANDREAS WATSON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TURQUESA PRODUCTIONS SL | Administrador Solidario | 02/06/2015 |
VINCULACIONES DE TODD JULIAN WILLIAM ANDREAS WATSON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TODD JULIAN WILLIAM ANDREAS WATSON
Empresa: TERRAVITA CONSTRUYE SL
Liquidador
- Todd Julian William Andreas Watson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252, L 251, F 18, S 8, H IB 10426, I/A 5 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-07
Empresa: TERRAVITA CONSTRUYE SL
Administrador Unico
- Todd Julian William Andreas Watson
Liquidador
- Todd Julian William Andreas Watson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252, L 251, F 18, S 8, H IB 10426, I/A 5 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-07
Empresa: TERRAVITA GARDENS SL
Administrador Solidario
- Todd Jason Claus Watson
- Todd Julian William Andreas Watson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 197, L 196, F 139, S 8, H IB 8512, I/A 5 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-07
Empresa: TERRAVITA RENOVABLES SL
Administrador Mancomunado
- Todd Julian William Andreas Watson
- Varela Doku Francisco De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 243, L 242, F 61, S 8, H IB 10093, I/A 4 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-07
Empresa: TERRAVITA CONSTRUYE SL
Socio Único
- Todd Julian William Andreas Watson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252, L 251, F 18, S 8, H IB 10426, I/A 2 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-07
Empresa: TERRAVITA RENOVABLES SL
Administrador Mancomunado
- Todd Julian William Andreas Watson
- Varela Doku Francisco De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 243, L 242, F 61, S 8, H IB 10093, I/A 3 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-07
Empresa: TERRAVITA RENOVABLES SL
Administrador Solidario
- Todd Julian William Andreas Watson
- Varela Doku Francisco De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 243, L 242, F 61, S 8, H IB 10093, I/A 3 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-07
Empresa: TERRAVITA CONSTRUYE SL
Administrador Unico
- Todd Julian William Andreas Watson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252, L 251, F 17, S 8, H IB 10426, I/A 3 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-07
Empresa: TERRAVITA CONSTRUYE SL
Administrador Solidario
- Todd Julian William Andreas Watson
- Varela Doku Francisco De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252, L 251, F 17, S 8, H IB 10426, I/A 3 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-07
Empresa: TERRAVITA - ENERGIA Y AGUA SL
Liquidador
- Todd Julian William Andreas Watson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230, L 229, F 20, S 8, H IB 9640, I/A 2 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-07
VER MAS ACTOS
Información de TODD JULIAN WILLIAM ANDREAS WATSON
Mostramos los datos de TODD JULIAN WILLIAM ANDREAS WATSON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TODD JULIAN WILLIAM ANDREAS WATSON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos