TODARO AMORONE CARLA
Informe ejecutivo de TODARO AMORONE CARLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TODARO AMORONE CARLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTEMA COMUNICACION SL | Administrador Unico | 13/12/2022 |
VINCULACIONES DE TODARO AMORONE CARLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TODARO AMORONE CARLA
Administrador Unico
- Todaro Amorone Carla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31735 , F 64, S 8, H M 571004, I/A 4 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-28
Administrador Unico
- Todaro Amorone Carla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31735 , F 62, S 8, H M 571004, I/A 2 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Empresa: ARTEMA COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Todaro Amorone Carla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16808 , F 205, S 8, H M 152507, I/A 6 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Información de TODARO AMORONE CARLA
Mostramos los datos de TODARO AMORONE CARLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TODARO AMORONE CARLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos