TOCINO CONTIOSO PEDRO
Informe ejecutivo de TOCINO CONTIOSO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TOCINO CONTIOSO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARNIZADOS ECOTECMA T & C SL | Socio Unico | 15/01/2021 |
VINCULACIONES DE TOCINO CONTIOSO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOCINO CONTIOSO PEDRO
Empresa: BARNIZADOS ECOTECMA T & C SL
Socio Único
- Tocino Contioso Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 120, S 8, H H 15792, I/A 3 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-21
Empresa: DROGUERIA HERMANOS TOCINO SL
Administrador Unico
- Tocino Contioso Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 517 , F 207, S 8, H H 7587, I/A 3 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-14-21
Información de TOCINO CONTIOSO PEDRO
Mostramos los datos de TOCINO CONTIOSO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOCINO CONTIOSO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos