TOCA TOÑA JESUS MARIA
Informe ejecutivo de TOCA TOÑA JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE TOCA TOÑA JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOCA TOÑA JESUS MARIA
Empresa: TOCAOLAZABAL 5 SL
Administrador Unico
Apoderado
- Toca Toña Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5820 , F 153, S 8, H BI 72642, I/A 1 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-48
Empresa: PUERTO DEPORTIVO EL ABRA-GETXO SA
Consejero
- Aiz Salazar Antonio
- Landa Jauregui Imanol
- Toca Toña Jesus Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703 , F 151, S 8, H BI 3858,A , I/ 28 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-48
Empresa: PUERTO DEPORTIVO EL ABRA-GETXO SA
Consejero
- Landa Jauregui Imanol
- Toca Toña Jesus Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703 , F 141, S 8, H BI 3858,A , I/ 22 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-48
Información de TOCA TOÑA JESUS MARIA
Mostramos los datos de TOCA TOÑA JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOCA TOÑA JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos