TLALKA MATEUSZ SZYMON
Informe ejecutivo de TLALKA MATEUSZ SZYMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 28
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TLALKA MATEUSZ SZYMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSPECCION TECNICA LINK SA | Apoderado | 21/10/2021 | |
LEANSIS EXPERTOS EN PRODUCTIVIDAD SL | Apoderado Mancomunado | 27/04/2021 | |
SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SA | Apoderado Mancomunado | 30/10/2019 | |
GMR HOMOLOGACIONES SL | Apoderado Mancomunado | 22/10/2019 | |
SGS TECNOS SA | Apoderado | 14/10/2019 | |
ARAGONESA DE SERVICIOS ITV SA | Apoderado | 14/10/2019 | |
ADVANCED METROLOGY SOLUTIONS SL | Apoderado | 14/10/2019 | |
SGS ACTIVOS SL | Apoderado | 14/10/2019 | |
INSPECCION Y CONTROL DE INSTALACIONES SA | Apoderado | 11/10/2019 | |
INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS PARA LA SEGURIDAD SA | Apoderado | 11/10/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TLALKA MATEUSZ SZYMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TLALKA MATEUSZ SZYMON
Empresa: INSPECCION TECNICA LINK SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5307 , F 152, S 8, H BI 4516,A , I/ 41 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-48
Empresa: LEANSIS EXPERTOS EN PRODUCTIVIDAD SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8095, L 5388, F 118, S 8, H V 103305, I/A 17 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-46
Empresa: SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31098 , F 128, S 8, H M 384475, I/A 31 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-28
Empresa: GMR HOMOLOGACIONES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 14, S 8, H Z 25925, I/A 16 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-50
Empresa: ADVANCED METROLOGY SOLUTIONS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29696 , F 92, S 8, H M 534343, I/A 8 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Empresa: SGS ACTIVOS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30611 , F 128, S 8, H M 550937, I/A 11 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Empresa: ARAGONESA DE SERVICIOS ITV SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35653 , F 30, S 8, H M 59594, I/A 116 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Empresa: SGS TECNOS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37385 , F 178, S 8, H M 48445, I/A 320 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Empresa: GENERAL DE SERVICIOS I T V SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29660 , F 132, S 8, H M 59452, I/A 177 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37674 , F 54, S 8, H M 122869, I/A 62 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-28
VER MAS ACTOS
Información de TLALKA MATEUSZ SZYMON
Mostramos los datos de TLALKA MATEUSZ SZYMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TLALKA MATEUSZ SZYMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos