TIZIANA MONTICELLI
Informe ejecutivo de TIZIANA MONTICELLI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TIZIANA MONTICELLI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MINAMA SL | Apoderado | 27/04/2011 | |
MULTITRADING 1995 SL | Apoderado | 21/06/2010 | |
MULTITRADING 1995 SL | Apoderado | 13/11/2009 |
VINCULACIONES DE TIZIANA MONTICELLI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TIZIANA MONTICELLI
Empresa: MINAMA SL
Apoderado
- Tiziana Monticelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26561 , F 50, S 8, H B 106168, I/A 13 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08
Empresa: MULTITRADING 1995 SL
Apoderado
- BCM SERVEIS TRIBUTARIS SL
- Tiziana Monticelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29152 , F 130, S 8, H B 150945, I/A 9 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-08
Empresa: MULTITRADING 1995 SL
Apoderado
- Tiziana Monticelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29152 , F 128, S 8, H B 150945, I/A 7 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-08
Empresa: MULTITRADING 1995 SL
Administrador
- Tiziana Monticelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29152 , F 128, S 8, H B 150945, I/A 6 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-08
Información de TIZIANA MONTICELLI
Mostramos los datos de TIZIANA MONTICELLI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TIZIANA MONTICELLI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos