TISAIRE VENTURA ALBERT
Informe ejecutivo de TISAIRE VENTURA ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TISAIRE VENTURA ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOB CATERINA SL | Administrador Unico | 26/10/2020 | |
POLYPLICITY SL | Administrador Unico | 23/10/2020 | |
TETRA T ASSETS SL | Administrador Mancomunado | 01/08/2019 | |
TISAIMMO IMMOBILIARIA GLOBAL I SERVEIS ASSOCIATS SL | Administrador Unico | 31/10/2018 |
VINCULACIONES DE TISAIRE VENTURA ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TISAIRE VENTURA ALBERT
Empresa: FUTURITY STUDIO SL
Liquidador
- Tisaire Ventura Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47476 , F 95, S 8, H B 552979, I/A 4 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
Empresa: FUTURITY STUDIO SL
Liquidador
- Tisaire Ventura Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47476 , F 95, S 8, H B 552979, I/A 3 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-08
Empresa: MOB CATERINA SL
Administrador Unico
- Tisaire Ventura Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46683 , F 66, S 8, H B 527686, I/A 2 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-08
Empresa: MOB CATERINA SL
Administrador Solidario
- Papadopoulos Blanquez Alejandro
- Tisaire Ventura Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46683 , F 66, S 8, H B 527686, I/A 2 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-08
Empresa: POLYPLICITY SL
Administrador Unico
- Tisaire Ventura Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41660 , F 71, S 8, H B 394021, I/A 8 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-08
Empresa: TETRA T ASSETS SL
Administrador Mancomunado
- Artur Gruner
- Tisaire Ventura Albert
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46878 , F 11, S 8, H B 533968, I/A 2 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-08
Empresa: MOB CATERINA SL
Administrador Solidario
- Papadopoulos Blanquez Alejandro
- Tisaire Ventura Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46683 , F 65, S 8, H B 527686, I/A 1 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-08
Administrador Unico
- Tisaire Ventura Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46608 , F 166, S 8, H B 525332, I/A 1 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-08
Información de TISAIRE VENTURA ALBERT
Mostramos los datos de TISAIRE VENTURA ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TISAIRE VENTURA ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos