TIRON DE LLANO JOAN
Informe ejecutivo de TIRON DE LLANO JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TIRON DE LLANO JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION DE PRACTICOS DEL PUERTO DE PALMA SLP | Apoderado | 15/07/2024 | |
PORT DE PALMA EMBARCACIONS I SERVEIS SL | Administrador Unico | 11/07/2024 | |
CORPORACION DE PRACTICOS DEL PUERTO DE PALMA SLP | Soc.Prof. | 22/02/2024 |
VINCULACIONES DE TIRON DE LLANO JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TIRON DE LLANO JOAN
Soc.Prof.
- Tiron De Llano Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864 , F 129, S 8, H PM 83243, I/A 7 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2024-154-07
Apoderado
- Tiron De Llano Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 62416, I/A 38 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-07
Administrador Unico
- Tiron De Llano Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 385910, I/A 20 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-08
Soc.Prof.
- Tiron De Llano Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2987 , F 21, S 8, H PM 62416, I/A 36 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-07
Administrador Mancomunado
- Fernandez Fernandez Avelino Manuel
- Tiron De Llano Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864 , F 129, S 8, H PM 83243, I/A 7 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-07
Soc.Prof.
- Tiron De Llano Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2745 , F 187, S 8, H PM 83243, I/A 5 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-07
Administrador Mancomunado
- Fernandez Fernandez Avelino Manuel
- Tiron De Llano Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2745 , F 187, S 8, H PM 83243, I/A 4 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-07
Información de TIRON DE LLANO JOAN
Mostramos los datos de TIRON DE LLANO JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TIRON DE LLANO JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos