TIRADO MACHO VICENTE
Informe ejecutivo de TIRADO MACHO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TIRADO MACHO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLAUTEMLAB SL | Administrador Unico | 11/01/2018 | |
CLAUTEMLAB SL | Apoderado | 07/11/2011 |
VINCULACIONES DE TIRADO MACHO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TIRADO MACHO VICENTE
Empresa: CLAUTEMLAB SL
Administrador Unico
- Tirado Macho Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23555 , F 97, S 8, H M 422676, I/A 4 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-28
Empresa: CLAUTEMLAB SL
Administrador Solidario
- Tirado Macho Vicente
- Visconde Flores Azucena Elisabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23555 , F 97, S 8, H M 422676, I/A 4 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-28
Empresa: CLAUTEMLAB SL
Administrador Solidario
- Tirado Macho Vicente
- Visconde Flores Azucena Elisabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23555 , F 97, S 8, H M 422676, I/A 3 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-28
Empresa: CLAUTEMLAB SL
Apoderado
- Tirado Macho Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23555 , F 95, S 8, H M 422676, I/A 2 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-28
Información de TIRADO MACHO VICENTE
Mostramos los datos de TIRADO MACHO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TIRADO MACHO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos