TIRADO JIMENEZ JOSE
Informe ejecutivo de TIRADO JIMENEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TIRADO JIMENEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
G D E CONSTRUCCIONES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/08/2024 | |
SEGMAN SERVICIOS Y GESTION DEL MANTENIMIENTO SL | Apoderado | 20/08/2024 | |
EUROP-ASSISTANCE SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/08/2024 | |
EUROP ASSISTANCE SA | Apoderado Solidario | 19/06/2024 | |
G D E CONSTRUCCIONES SL | Apoderado Mancomunado | 04/08/2023 | |
EUROP-ASSISTANCE SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION SA | Apoderado Mancomunado | 01/08/2023 | |
SEGMAN SERVICIOS Y GESTION DEL MANTENIMIENTO SL | Apoderado Mancomunado | 31/07/2023 | |
EUROP ASSISTANCE SA | Apoderado Mancomunado | 26/07/2023 | |
EUROP ASSISTANCE SA | Apoderado Mancomunado | 22/12/2022 | |
G D E CONSTRUCCIONES SL | Apoderado Solidario | 11/12/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TIRADO JIMENEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TIRADO JIMENEZ JOSE
Empresa: G D E CONSTRUCCIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 70558, I/A 48 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 164633, I/A 28 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 148137, I/A 65 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-28
Empresa: EUROP ASSISTANCE SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 709205, I/A 14 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-28
Empresa: G D E CONSTRUCCIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Barroso Gonzalez Olga
- Cabezudo Ramirez Susana
- Gonzalez Rodriguez Elisabet
- Tirado Jimenez Jose
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42153 , F 51, S 8, H M 70558, I/A 46 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43824 , F 112, S 8, H M 148137, I/A 62 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42747 , F 144, S 8, H M 164633, I/A 27 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-28
Empresa: EUROP ASSISTANCE SA
Apoderado Mancomunado
- Barroso Gonzalez Olga
- Barroso Gonzalez Olga Maria
- Cabezudo Ramirez Susana
- Cabezudo Ramirez Susana
- Corradini Alberto
- Gonzalez Rodriguez Elisabet
- Gonzalez Rodriguez Elisabet
- Herrando Guibert Veronica
- Herrando Guibert Veronica
- Moreno Alonso Pablo
- Moreno Alonso Pablo
- Tirado Jimenez Jose
- Tirado Jimenez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43918 , F 138, S 8, H M 709205, I/A 12 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Empresa: EUROP ASSISTANCE SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43918 , F 137, S 8, H M 709205, I/A 11 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Apoderado Mancomunado
- Barroso Gonzalez Olga
- Barroso Gonzalez Olga
- Cabezudo Ramirez Susana
- Cabezudo Ramirez Susana
- Corradini Alberto
- Corradini Alberto
- Fuentes Moran Rafael
- Fuentes Moran Rafael
- Gonzalez Rodriguez Elisabet
- Gonzalez Rodriguez Elisabet
- Herrando Guibert Veronica
- Herrando Guibert Veronica
- Moreno Alonso Pablo
- Moreno Alonso Pablo
- Tirado Jimenez Jose
- Tirado Jimenez Jose
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43824 , F 108, S 8, H M 148137, I/A 60 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-28
VER MAS ACTOS
Información de TIRADO JIMENEZ JOSE
Mostramos los datos de TIRADO JIMENEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TIRADO JIMENEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos