TIRADO ARENOS MARTA
Informe ejecutivo de TIRADO ARENOS MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TIRADO ARENOS MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORMIGONES DEL ESTE SA | Presidente | 18/12/2019 | 30/12/2020 |
HORMIGONES DEL ESTE SA | Consejero | 18/12/2019 | 30/12/2020 |
VINCULACIONES DE TIRADO ARENOS MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TIRADO ARENOS MARTA
Empresa: HORMIGONES DEL ESTE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mata Pastor Manuel Eugenio
- Mata Sebastia Pascual
- Tirado Arenos Marta
- Tirado Cabrera Jorge
Presidente
- Tirado Arenos Marta
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1024, L 588, F 11, S 8, H CS 5112, I/A 32 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-12
Empresa: HORMIGONES DEL ESTE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mata Pastor Manuel Eugenio
- Mata Sebastia Pascual
- Tirado Arenos Marta
- Tirado Cabrera Jorge
Presidente
- Tirado Arenos Marta
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1024, L 588, F 10, S 8, H CS 5112, I/A 31 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-12-12
Información de TIRADO ARENOS MARTA
Mostramos los datos de TIRADO ARENOS MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TIRADO ARENOS MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos