TINTORE CAICEDO IGNACIO
Informe ejecutivo de TINTORE CAICEDO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TINTORE CAICEDO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUT TINTORE & BRASO SLP | Apoderado Solidario | 22/12/2017 | |
UNITAT DE CIRURGIA PLASTICA ESTETIC VALLES SLP | Apoderado Solidario | 22/12/2017 | |
UNITAT DE CIRURGIA PLASTICA ESTETIC VALLES SLP | Apoderado Solidario | 21/06/2017 | |
INSTITUT TINTORE & BRASO SLP | Apoderado Solidario | 20/06/2017 |
VINCULACIONES DE TINTORE CAICEDO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TINTORE CAICEDO IGNACIO
Apoderado Solidario
- Tintore Caicedo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35711 , F 181, S 8, H B 277296, I/A 10 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-08
Empresa: INSTITUT TINTORE & BRASO SLP
Apoderado Solidario
- Tintore Caicedo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46170 , F 31, S 8, H B 261118, I/A 9 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-08
Apoderado Solidario
- Tintore Caicedo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35711 , F 179, S 8, H B 277296, I/A 7 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-08
Empresa: INSTITUT TINTORE & BRASO SLP
Apoderado Solidario
- Tintore Caicedo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35253 , F 154, S 8, H B 261118, I/A 6 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-08
Información de TINTORE CAICEDO IGNACIO
Mostramos los datos de TINTORE CAICEDO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TINTORE CAICEDO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos