TINE EMMANUEL M GYS
Informe ejecutivo de TINE EMMANUEL M GYS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TINE EMMANUEL M GYS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DSV SOLUTIONS SPAIN SA | Apoderado Solidario | 09/08/2017 | |
DSV AIR & SEA SA | Apoderado Solidario | 31/05/2017 | |
DSV ROAD SPAIN SA | Apoderado Solidario | 17/05/2017 | |
DSV ROAD SPAIN SA | Apoderado | 08/09/2011 |
VINCULACIONES DE TINE EMMANUEL M GYS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TINE EMMANUEL M GYS
Empresa: DSV SOLUTIONS SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Gerembaya Fangbi
- Niki Delathouwer
- Tine Emmanuel M Gys
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42083 , F 137, S 8, H B 369279, I/A 46 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-08
Empresa: DSV AIR & SEA SA
Apoderado Solidario
- Gerembaya Fangbi
- Niki Delathouwer
- Tine Emmanuel M Gys
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42189 , F 209, S 8, H B 22368, I/A 407 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-08
Empresa: DSV ROAD SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Gerembaya Fangbi
- Niki Delathouwer
- Tine Emmanuel M Gys
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44111 , F 106, S 8, H B 369275, I/A 79 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-08
Empresa: DSV ROAD SPAIN SA
Apoderado
- Joris Craessaerts
- Robert Matheus Van Hout
- Tine Emmanuel M Gys
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42658 , F 73, S 8, H B 369275, I/A 54 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-08
Información de TINE EMMANUEL M GYS
Mostramos los datos de TINE EMMANUEL M GYS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TINE EMMANUEL M GYS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos