TIMMERBEIL SIEGFRIED
Informe ejecutivo de TIMMERBEIL SIEGFRIED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TIMMERBEIL SIEGFRIED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORTODIRECT SL | Socio Unico | 10/01/2011 | 03/07/2013 |
ORTODIRECT SL | Administrador Unico | 10/01/2011 | 23/10/2012 |
VINCULACIONES DE TIMMERBEIL SIEGFRIED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TIMMERBEIL SIEGFRIED
Empresa: ORTODIRECT SL
Administrador Unico
- Timmerbeil Siegfried
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2498 , F 212, S 8, H SS 33164, I/A 3 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-20
Empresa: ORTODIRECT SL
Administrador Unico
- Timmerbeil Siegfried
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2498 , F 209, S 8, H SS 33164, I/A 1 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-20
Empresa: ORTODIRECT SL
Socio Único
- Timmerbeil Siegfried
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2498 , F 209, S 8, H SS 33164, I/A 1 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-20
Información de TIMMERBEIL SIEGFRIED
Mostramos los datos de TIMMERBEIL SIEGFRIED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TIMMERBEIL SIEGFRIED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos