TIM VAN SANTEN
Informe ejecutivo de TIM VAN SANTEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 34
Empresas inactivas: 22
CARGOS DE TIM VAN SANTEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STOCKHOLMSLAUNCHER SPAIN SL | REPR.143 RRM | 25/03/2024 | |
SEVEN SEAS CAPITAL SL | Apoderado Solidario | 25/03/2024 | |
SEVEN SEAS CAPITAL SL | Consejero | 18/03/2024 | |
SEVEN SEAS CAPITAL SL | Secretario | 18/03/2024 | |
INVERSIONES AGRICOLAS INMOBILIARIAS CHIMBORAZO SL | Administrador Unico | 18/05/2023 | |
SMART LIVING PROPERTY PALLARS SL | Apoderado Mancomunado | 04/02/2022 | |
PVCASE SPAIN SL | REPR.143 RRM | 22/03/2021 | |
MCINTYRE CONCERT PROMOTIONS EUROPE SL | REPR.143 RRM | 22/02/2021 | |
MAHAAI INVESTMENTS SOLUTIONS SL | REPR.143 RRM | 26/02/2020 | |
SECURITYMATTERS B.V | REPR.SUCURS. | 22/02/2018 |
VINCULACIONES DE TIM VAN SANTEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TIM VAN SANTEN
Empresa: FORESCOUT TECHNOLOGIES B.V
REPR.SUCURS.
- Tim Van Santen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 515377, I/A 7 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-08
Empresa: STOCKHOLMSLAUNCHER SPAIN SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Tim Van Santen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49204 , F 121, S 8, H B 611473, I/A 1 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-08
Empresa: SEVEN SEAS CAPITAL SL
Apoderado Solidario
- Tim Van Santen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49189 , F 183, S 8, H B 610948, I/A 3 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-08
Empresa: SEVEN SEAS CAPITAL SL
Presidente
Secretario
- Tim Van Santen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49189 , F 183, S 8, H B 610948, I/A 2 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-08
Empresa: SEVEN SEAS CAPITAL SL
Consejero
- Michael Giusep Samuel Albin
- Nathalie Ramona Raffaela Albin Jacobs
- Tim Van Santen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49189 , F 181, S 8, H B 610948, I/A 1 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-08
Empresa: TARABAI INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Tim Van Santen
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44611 , F 62, S 8, H B 461138, I/A 4 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-08
Empresa: SMART LIVING PROPERTY PALLARS SL
Apoderado Solidario
- Tim Van Santen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48147 , F 193, S 8, H B 536605, I/A 12 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-08
Administrador Mancomunado
Administrador Unico
- Tim Van Santen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44838 , F 18, S 8, H B 469000, I/A 14 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-08
Empresa: SMART LIVING PROPERTY PALLARS SL
Consejero
- Bernhard Von Plehn
- Nuñez Francisco Victoria
- Tim Van Santen
Secretario
- Tim Van Santen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48147 , F 191, S 8, H B 536605, I/A 7 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-08
Empresa: TWENTE PARTNERS SL
Apoderado Solidario
- Tim Van Santen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47583 , F 127, S 8, H B 556306, I/A 7 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-08
VER MAS ACTOS
Información de TIM VAN SANTEN
Mostramos los datos de TIM VAN SANTEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TIM VAN SANTEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos