THOMAS STEINMANN
Informe ejecutivo de THOMAS STEINMANN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE THOMAS STEINMANN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFEP SPAIN I SL | Apoderado Mancomunado | 18/02/2020 | 18/04/2024 |
ZEHNDER GROUP IBERICA INDOOR CLIMATE SA | Consejero | 12/05/2014 | 25/01/2016 |
VINCULACIONES DE THOMAS STEINMANN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE THOMAS STEINMANN
Empresa: REFEP SPAIN I SL
Apoderado Mancomunado
- Thomas Steinmann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46479 , F 80, S 8, H B 521348, I/A 11 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-08
Empresa: REFEP SPAIN I SL
Apoderado Mancomunado
- Jens Weissburger
- Marcel Balmer
- Pierluigi Politano
- Reto Mariani
- Thomas Steinmann
- Werner Diedericks
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46479 , F 77, S 8, H B 521348, I/A 5 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-08
Consejero
- Thomas Steinmann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 100, S 8, H B 139408, I/A 34 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-08
Consejero
- Dominik Andreas Berchtold
- Thomas Steinmann
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 99, S 8, H B 139408, I/A 32 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-08
Información de THOMAS STEINMANN
Mostramos los datos de THOMAS STEINMANN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de THOMAS STEINMANN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos