THOMAS JAY HAMMOND
Informe ejecutivo de THOMAS JAY HAMMOND
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE THOMAS JAY HAMMOND
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLUMBIA GRAIN IBERICA SL | Apoderado | 22/06/2011 | 22/03/2018 |
COLUMBIA GRAIN IBERICA SL | Presidente | 26/01/2009 | 09/06/2015 |
COLUMBIA GRAIN IBERICA SL | Consejero | 26/01/2009 | 09/06/2015 |
COLUMBIA GRAIN IBERICA SL | Consejero Delegado | 26/01/2009 | 09/06/2015 |
VINCULACIONES DE THOMAS JAY HAMMOND
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE THOMAS JAY HAMMOND
Empresa: COLUMBIA GRAIN IBERICA SL
Consejero Delegado
- Thomas Jay Hammond
Consejero
- Thomas Jay Hammond
Presidente
- Thomas Jay Hammond
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40984 , F 45, S 8, H B 374774, I/A 9 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-08
Empresa: COLUMBIA GRAIN IBERICA SL
Apoderado
- Daniel Antonio Arana
- Ronald Dean De Jongh
- Ryan Oliver Peterburs
- Steve Allen Wright
- Thomas Jay Hammond
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40984 , F 43, S 8, H B 374774, I/A 3 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-08
Empresa: COLUMBIA GRAIN IBERICA SL
Consejero Delegado
- Thomas Jay Hammond
Consejero
- Amer Y Badawi
- Ronald Dean De Jongh
- Steve Allen Wright
- Thomas Jay Hammond
Presidente
- Thomas Jay Hammond
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40984 , F 36, S 8, H B 374774, I/A 1 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-08
Información de THOMAS JAY HAMMOND
Mostramos los datos de THOMAS JAY HAMMOND que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de THOMAS JAY HAMMOND, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos