THOMAS ANDREAS GUSTAV LOEBEL
Informe ejecutivo de THOMAS ANDREAS GUSTAV LOEBEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE THOMAS ANDREAS GUSTAV LOEBEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LGM LEGAL PARTNER SLP | Administrador Solidario | 21/02/2018 | |
MOSAICOS BAQUEDANO SL | Administrador Unico | 28/02/2012 |
VINCULACIONES DE THOMAS ANDREAS GUSTAV LOEBEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE THOMAS ANDREAS GUSTAV LOEBEL
Administrador Unico
- Thomas Andreas Gustav Loebel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44589 , F 47, S 8, H B 460661, I/A 3 (02/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-08
Empresa: MOSAICOS DE BARCELONA SL
Administrador Unico
- Thomas Andreas Gustav Loebel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46147 , F 59, S 8, H B 510994, I/A 2 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-08
Empresa: LGM LEGAL PARTNER SLP
Administrador Solidario
- Morales Abellan Jose Luis
- Thomas Andreas Gustav Loebel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46286 , F 167, S 8, H B 515286, I/A 1 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-08
Administrador Unico
- Thomas Andreas Gustav Loebel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44589 , F 46, S 8, H B 460661, I/A 1 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-08
Empresa: MOSAICOS BAQUEDANO SL
Administrador Unico
- Thomas Andreas Gustav Loebel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43045 , F 80, S 8, H B 419248, I/A 1 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-08
Información de THOMAS ANDREAS GUSTAV LOEBEL
Mostramos los datos de THOMAS ANDREAS GUSTAV LOEBEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de THOMAS ANDREAS GUSTAV LOEBEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos