THIRION PATRICK RICHARD GEORGES
Informe ejecutivo de THIRION PATRICK RICHARD GEORGES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE THIRION PATRICK RICHARD GEORGES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORATORIOS ALCALA FARMA SL | Apoderado | 11/01/2016 | 29/04/2024 |
LABORATORIOS ALCALA FARMA SL | Secretario | 11/01/2016 | 29/01/2018 |
LABORATORIOS ALCALA FARMA SL | Consejero | 11/01/2016 | 29/01/2018 |
VINCULACIONES DE THIRION PATRICK RICHARD GEORGES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE THIRION PATRICK RICHARD GEORGES
Empresa: LABORATORIOS ALCALA FARMA SL
Apoderado
- Thirion Patrick Richard Georges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25044 , F 111, S 8, H M 82957, I/A 108 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-28
Empresa: LABORATORIOS ALCALA FARMA SL
Consejero
- GROUPE SYNERLAB SAS
- Soto Fernandez Alvaro
- Thirion Patrick Richard Georges
Presidente
Representante
Secretario
- Thirion Patrick Richard Georges
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25044 , F 106, S 8, H M 82957, I/A 101 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
Empresa: LABORATORIOS ALCALA FARMA SL
Apoderado
- Banzet Pierre Philippe
- Calvente Garcia Juan Manuel
- Cumplido Torviso Abimael
- Garfia Garcia Noelia
- Gomez Yunquera Maria Isabel
- Soto Mengotti Alvaro
- Thirion Patrick Richard Georges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25044 , F 102, S 8, H M 82957, I/A 95 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
Empresa: LABORATORIOS ALCALA FARMA SL
Consejero
- GROUPE SYNERLAB SAS
- Soto Fernandez Alvaro
- Thirion Patrick Richard Georges
Presidente
Representante
Secretario
- Thirion Patrick Richard Georges
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25044 , F 101, S 8, H M 82957, I/A 94 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
Información de THIRION PATRICK RICHARD GEORGES
Mostramos los datos de THIRION PATRICK RICHARD GEORGES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de THIRION PATRICK RICHARD GEORGES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos