THIEMANN EDWIN
Informe ejecutivo de THIEMANN EDWIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE THIEMANN EDWIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIFESTYLE SPV OLIVA I SL | Administrador Unico | 13/04/2022 | |
IBIZA CASA JESUS SL | Administrador Unico | 28/06/2019 | |
LIFESTYLE REAL ESTATE SPAIN SL | Administrador Solidario | 25/11/2015 |
VINCULACIONES DE THIEMANN EDWIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE THIEMANN EDWIN
Empresa: LIFESTYLE SPV OLIVA I SL
Administrador Unico
- Thiemann Edwin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4338 , F 107, S 8, H A 172282, I/A 2 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-03
Empresa: LIFESTYLE SPV OLIVA I SL
Administrador Solidario
- Lozano Gimenez Fernando
- Thiemann Edwin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4338 , F 107, S 8, H A 172282, I/A 2 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-03
Empresa: LIFESTYLE SPV OLIVA I SL
Administrador Solidario
- Lozano Gimenez Fernando
- Thiemann Edwin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4338 , F 107, S 8, H A 172282, I/A 1 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-03
Empresa: IBIZA CASA JESUS SL
Administrador Unico
- Thiemann Edwin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4226 , F 85, S 8, H A 165772, I/A 1 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-03
Empresa: LIFESTYLE REAL ESTATE SPAIN SL
Administrador Solidario
- Thiemann Edwin
- Thiemann Kastle Birgit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3902 , F 43, S 8, H A 147492, I/A 1 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-03
Información de THIEMANN EDWIN
Mostramos los datos de THIEMANN EDWIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de THIEMANN EDWIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos