THI PHUONG NGUYEN
Informe ejecutivo de THI PHUONG NGUYEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE THI PHUONG NGUYEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE THI PHUONG NGUYEN
Empresa: EAGLE NAIL SL
Administrador Unico
- Thi Phuong Nguyen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46393 , F 60, S 8, H B 518563, I/A 6 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-08
Empresa: EAGLE NAIL SL
Administrador Solidario
- Thi Phuong Nguyen
- Thi Tuyet Vu Nguyen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46393 , F 60, S 8, H B 518563, I/A 6 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-08
Empresa: EAGLE NAIL SL
Administrador Solidario
- Thi Phuong Nguyen
- Thi Tuyet Vu Nguyen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46393 , F 60, S 8, H B 518563, I/A 5 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-08
Empresa: EAGLE NAIL SL
Administrador Unico
- Thi Phuong Nguyen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46393 , F 60, S 8, H B 518563, I/A 4 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-08
Empresa: EAGLE NAIL SL
Administrador Unico
- Thi Phuong Nguyen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46393 , F 59, S 8, H B 518563, I/A 3 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-08
Información de THI PHUONG NGUYEN
Mostramos los datos de THI PHUONG NGUYEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de THI PHUONG NGUYEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos