THELER TIFFANY ALANA
Informe ejecutivo de THELER TIFFANY ALANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE THELER TIFFANY ALANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAMBA DICUNZA SL | Socio Unico | 15/03/2013 | |
TEMBU SIMBA SL | Socio Unico | 15/03/2013 |
VINCULACIONES DE THELER TIFFANY ALANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE THELER TIFFANY ALANA
Empresa: TEMBU SIMBA SL
Administrador Unico
- Theler Tiffany Alana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2249 , F 173, S 8, H PM 22162, I/A 20 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-07
Empresa: FAMBA DICUNZA SL
Administrador Unico
- Theler Tiffany Alana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2455 , F 114, S 8, H PM 21561, I/A 15 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-07
Empresa: LAPA DILAPA SL
Liquidador
- Theler Tiffany Alana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831 , F 104, S 8, H PM 21556, I/A 6 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-07
Empresa: LAPA DILAPA SL
Administrador Unico
- Theler Tiffany Alana
Liquidador
- Theler Tiffany Alana
Socio único
- Theler Tiffany Alana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831 , F 104, S 8, H PM 21556, I/A 6 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-07
Empresa: TEMBU SIMBA SL
Socio Único
- Theler Tiffany Alana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2249 , F 173, S 8, H PM 22162, I/A 19 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-07
Empresa: FAMBA DICUNZA SL
Socio Único
- Theler Tiffany Alana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2455 , F 114, S 8, H PM 21561, I/A 14 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-07
Empresa: FAMBA DICUNZA SL
Socio Único
- Theler Tiffany Alana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 113, S 8, H PM 21561, I/A 11 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-07
Empresa: FAMBA DICUNZA SL
Administrador Unico
- Theler Tiffany Alana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 113, S 8, H PM 21561, I/A 10 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-07
Empresa: TEMBU SIMBA SL
Socio Único
- Theler Tiffany Alana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2246 , F 172, S 8, H PM 22162, I/A 16 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-07
Empresa: TEMBU SIMBA SL
Administrador Unico
- Theler Tiffany Alana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2246 , F 172, S 8, H PM 22162, I/A 15 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-07
VER MAS ACTOS
Información de THELER TIFFANY ALANA
Mostramos los datos de THELER TIFFANY ALANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de THELER TIFFANY ALANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos